中共衡南县委常委、县政府党组副书记、(常务)副县长、中共衡南产业开发区工作委员会书记
主持党工委全面工作。
旷诗秦,男,汉族,1976年9月出生,湖南衡阳南岳人,中央党校函授本科,1997年6月加入中国共产党,1995年9月参加工作。
1995.09-2011.04 衡阳市南岳区岳林乡团委书记、政府乡长、党委书记、人大主席
2011.04--2016.08 衡阳市南岳区旅游局局长、党组书记
2016.03-2020.07 衡阳市南岳区人民政府副区长
2020.07--2021.07 中共衡南县委常委、政法委书记
2021.07--2022.05 中共衡南县委常委、组织部长
2022.05--2022.12 中共衡南县委常委、县政府党组副书记、(常务)副县长
2022.12--至今 中共衡南县委常委、县政府党组副书记、(常务)副县长、中共衡南产业开 发区工作委员会书记
衡南产业开发区管理委员会主任
主持管委会全面工作。
周向阳,男,汉族,1969年4月出生,湖南衡南人,省委党校在职研究生,1996年11月入党,1996年12月参加工作。
1996. 12—1999.07 衡南县谭子山镇计生办工人(1997. 09-2000. 06衡阳市委党校人口经济专业函授大专班学员)
1999. 07—2001.02 衡南县洪山镇计生办主任(1999. 09录用为国家干部)
2001. 02—2001.12 衡南县洪山镇组织委员、计生办主任(试用期一年)
2001. 12—2002.10 衡南县洪山鎮副书记、纪委书记、组织委员、计生办主任
2002. 10—2003.03 衡南县洪山镇副书记、纪委书记、组织委员
(2002.8-2004.12中央党校函授学院法律专业本科班学员)
2003. 03—2004.02 衡南县洪山镇党委副书记、人大主席
2004. 02—2004.05 衡南县洪山镇党委副书记、政府镇长候选人
2004.05—2006.04 衡南县洪山镇党委副书记、政府镇长
2006. 04—2013.10 衡南县洪山镇党委书记
(2009.09-2012.06湖南省委党校经济管理专业在职研究生班学员)
2013. 10—2014.03 衡南县财政局局长、党组副书记
2014. 03—2016.09 衡南县财政局局长、党组书记
2016. 09—2016.11 衡南县人大常委会副主任候选人
2016. 11—2017.03 衡南县人大常委会副主任
2017. 03—2022.06 衡南县人大常委会党组成员、副主任
2022. 06—2022.07 衡南产业开发区党工委书记、县人大常委会党组成员
2022. -07—2022.12 衡南产业开发区党工委书记
2022.12--至今 衡南产业开发区管理委员会主任
党工委委员、管委会副主任
负责开发建设局,办公室。
全志刚,男,汉,1979年3月出生,湖南衡南人,工程硕士、高级工程师,2006年7月入党,1998年7月参加工作。
1994.09——1998.07 湖南省交通学校公路桥梁专业中专班学生
1998.07——2008.07 衡南县公路管理局技术员、助理工程师
(2000.09-2003.06 长沙交通学院公路与城市道路专业函授大专班学员)
(2003.03-2005.07 江南大学工商管理专业网络教育本科班学员)
(2003.07-2005.06 湖南师范大学公共事业管理专业自考本科班学员)
(2004.03-2007.01 长沙理工大学土木工程专业函授本科班学员)
2008.07——2010.05 衡南县公路管理局工程股副股长、工程师
2010.05——2013.04 衡南县公路管理局党委委员、工程师、省道214线衡阳至松柏公路建设公司经理
2013.04——2016.01 衡南县公路管理局党委委员、高级工程师
(2011.05-2013.12 南华大学建筑与土木工程专业在职研究生)
2016.01——2017.09 衡南县公路局党委委员、总工程师
2017.09——2019.07 衡南工业集中区党委委员、副主任
2019.07——2020.07 衡南工业集中区党工委委员、副主任(机构升格、试用期一年)
2020.07——2022.03 衡南工业集中区党工委委员、副主任
2022.03——至今 衡南产业开发区党工委委员、管委会副主任
党工委委员、管委会副主任
分管产业发展局,企业服务中心,安全生产工作,协助环保工作;暂负责纪检监察工作,企业党委,平台公司,联系三塘片区管理办公室。
邱铭,男,汉族,1972年12月出生,湖南衡南人,职大专科,1990年12月参加工作,2002年4月加入中国共产党。
1990.12—1997.10 衡南县物资局工人
1997.10—1999.07 衡南县统计局工人(1997. 09-1999. 06湖南工业科技职工大学衡阳分校会计专业大专班学员)
1999.07—2001.06 衡南县统计师事务所副所长(以工代干)
2001.06—2004.12 衡南县统计师事务所所长,相市乡乡长助理(挂职)
2004.12—2014.11 衡南县咸塘镇党委委员
2014.11—2017.09 衡南县咸塘镇副书记
2017. 09—2019.07 衡南县成塘银党委委员、政协联络工作负责人
2019. 07—2022.03 衡南县工业集中区二级主任科员
2022. 03- 衡南产业开发区党工委委员、管委会副主任
党工委委员、管委会副主任
分管经济合作局。
麻衡娟,女,汉族,1986年5月出生,湖南衡阳市人,旅游管理学士,2009年5月加入中国共产党,2009年9月参加工作。
2005.09—2009.06 湖南科技大学管理学院旅游管理专业本科班学生
2009.06—2009.09 待业
2009.09—2011.07 衡南县冠市镇畔壁村村主任助理(大学生村官)
2011.07—2015.08 衡南县云集镇干部(选调生)
2015. 08—2016.05 衡南县云集镇党政办主任
2016. 05—2017.03 衡南县云集镇党委委员、党政办主任
2017. 03—2020.01 衡南县云集镇党委委员
2020. 01—2020.02 衡南县云集街道党工委委员、人大联工委副主任任人选(兼)
2020. 02—2021.05 衡南县云集街道党工委委员、人大联工委副主任
2021. 05—2022.03 衡南县云集街道党工委副书记(政法委员)
2022. 03— 衡南产业开发区党工委委员、任管委会副主任(试用期一年)