副局长
协助主要负责人分管纪检、党建、乡村振兴、法规、精神文明创建等,协助罗立新同志分管工作。
1990.12—1993.12 中国人民解放军53217部队服役 1994.06—1995.10 湖南省衡南县气象局观测员
1995.10—1997.12 湖北省气象学校读中专
1998.01—2008.05 湖南省衡南县气象局工作,历任业务股长、服务股长
(其中2006.03—2008.02月在湖南衡阳电大就读函授大专)
2008.06—2014.04 湖南省衡南县气象局兼职纪检员
(其中2009.06—2012.01南京信息工程大学成教学院就读函授本科雷电防护科学与技术专业,并取得了工学学士学位)
2014.05—2017.03 衡南县气象局副局长
2017.04—2019.09 耒阳市气象局副局长
2019.09—2021.09 耒阳市气象局局长
2021.09至今 衡南县气象局副局长(正科级)
副局长
协助主要负责人分管财务、科技服务、安全维稳及政务中心窗口管理等工作。协助张礼林同志分管工作。
1997.07-1999.08 衡南县气象局,地面气象观测;
1999.08-2004.10 常宁市气象局,预报及服务;
2004.10-2006.11 衡南县气象局,地面气象观测及预报;
2006.11-至今 衡南县气象局副局长。
办公室主任
协助分管领导做好办公室、人影及工会工作
1996年7月—2000年3月 衡南县化工农药厂工作
2000年4月—2014年3月 办公室主任、人影办主任、工会主席
2014年3月—2018年12月 气象台台长、人影办主任、工会主席
2019 年1月—至今 办公室主任、人影事务中心主任、工会主席
局长
主持本局全面工作。
2007.09——2011.07 成都信息工程学院电子信息工程专业学生
2011.07——2015.12 衡阳市南岳区气象局 综合气象业务岗
2015.12——2018.02 衡阳市南岳区气象局 气象台台长(副科级)
2018.02——2019.11 衡阳市南岳区气象局 副局长
2019.11——2020.12 衡阳市衡南县气象局 副局长(主管全面)
2020.12—— 至今 衡阳市衡南县气象局 局长