县人大常委会党组成员、副主任、县总工会主席
领导县总工会全面工作,履行县总工会全面从严治党主体责任。
1988.09--1991.08衡阳师范专科学校汉语言文学专业大专班学生
1991.08--1994.10衡阳市霞流冲煤矿工作
1994.10--1995.08衡南县药材公司工作
1995.08--2000.12衡南县委办公室干部
2000.12--2002.08衡南县委县政府副科级督办员
2002.08--2002.09衡南县委县政府副科级督办员,县委办综合组组长
2002.09--2003.01衡南县委县政府副科级督办员,县委政研室主任,县委综合组组长
2003.01--2003.04衡南县江口镇党委委员,副书记,镇长候选人
2003.04--2006.04衡南县江口镇党委委员,副书记,镇长
2006.04--2007.10衡南县江口镇党委委员,副书记,镇长(党委换届)(2004.08-2006.12中央党校函授学院法律专业本科班学员)
2007.10--2011.04衡南县江口镇党委委员、书记
2011.04--2014.05衡南县江口镇党委委员、书记(党委换届)
2014.05--2017.02衡南县广播电视台党委委员、书记、台长
2017.02--2017.03衡南县农业局党委委员、书记、局长人选
2017.03--2019.06衡南县农业局党委委员、书记、局长
2019.06--2021.03衡南县农业农村局党委书记、局长、四级调研员(2015.01职级晋升为副处)
2021.03--2021.05衡南县政府党组成员、县政府办党组书记、主任人选、四级调研员
2021.05--2021.07衡南县政府党组成员、县政府办党组书记、主任、四级调研员
2021.07--2021.08衡南县人大常委会党组成员、副主任候选人提名人选、衡南县政府党组成员、县政府办党组书记、主任、四级调研员
2021.08--2021.10衡南县人大常委会党组成员、副主任候选人提名人选
2021.10--2022.07衡南县人大常委会党组成员、副主任
2022.07-- 衡南县人大常委会党组成员、副主任、县总工会主席(兼)
党组书记、副主席
主持县总工会党组及县总工会日常工作,履行县总工会全面从严治党主体责任。
1995.8-2001.3 学校毕业分配入衡南县车江农机站工作,历任云集农机站安全员、副站长、站长
2001.3-2003.6 经组织公开选拔入衡南县松江镇政府工作
2003.6-2010.12调入衡南县川口办事处任副主任,后任川口乡党委委员
2010.12-2013.12川口乡政协主任
2013.12-2016.12 衡南县洪山镇镇长
2016.12-2020.3 衡南县洪山镇党委书记
2020.3-2021.3 衡南县文联主席
2021.3- 衡南县总工会党组书记、副主席
党组成员、副主席
分管办公室、财务资产部、基层工作和经济服务部及工人文化宫建设工作,履行全面从严治党“一岗双责”。
1996.09-1999.08湖南轻工业专科学校国家贸易专业大专班学生
1999.08-2005.08衡南县岐山森林管理局干部
2005.08-2006.04衡南县岐山办事处党委委员(试用期一年)
2006.04-2010.06衡南县岐山办事处党委委员(党委换届)(2006.8-2008.12中央党校函授学院法律专业本科班学员)
2010.06-2011.05衡南县总工会副科级干部
2011.05-2021.11衡南县总工会副科级干部、文明办主任(兼)
2021.11-衡南县总工会党组成员、副主席
党组成员、副主席
分管经费审查委员会、职工服务和权益保障部、女职工委员会及安全生产工作,协助党组书记抓党建工作,履行全面从严治党“一岗双责”。
1987.11--198903 41军高地旅3营八连战士
1989.03-1990.02 41军高炮旅3营八连侦察班副班长
1990.02-1992.08 41军高地旅3营八连侦察班班长
1992.08-1994.12 41军高地旅3营八连排长
1994.12-1997.06 41军高炮旅指挥二连副连长
1997.06-1998.06 41军高炮旅5营十四连副连长
1998.06-2001.06 41军高地旅6营十八连指导员
2001.06-2003.12 41军高炮旅教导队副队长
2003.12-2005.03 41军高炮旅6营教导员(正营级)
2005.03-2006.04 41军防空旅红旗七地空导弹二营教导员
2006.04-2007.03 41军防空旅三营教导员
2007.03-2008.04转业待安置
2008.04-2008.05衡南县民政局正科级干部
2008.05-2017.07衡南县民政局党组成员、副局长、正科级干部(2017.7职级晋升为副处)
2017.07-2019.05衡南县民政局干部(保留班子成员待遇)2019.05-2019.06衡南县退役军人事务局党组成员、副局长
2019.06-2022.05衡南县退役军人事务局党组成员、副局长、四级调研员
2022.05-衡南县总工会党组成员、副主席