江口镇党委书记
主持全面工作。
2009.11--2011.03 衡南县川口办事处干部(公开招考)
2011.03--2011.05 衡南县川口办事处信访室主任
2011.05--2012.11 衡南县川口乡信访室主任、文明办主任,团委书记
2012.11--2014.08 衡南县川口乡副乡长(政府换届)、信访室主任、文明办主任,团委书记
2014.08--2014.11 衡南县川口乡信访室主任、文明办主任,团委书记
2014.11--2014.12 衡南县川口乡干部
2014.12--2016.11 衡南县纪委干部
2016.11--2017.12 衡南县纪委副科级纪检监察员
2017.12--2019.01 衡南县纪委宣传部部长(试用期一年)
2019.01--2019.07 衡南县纪委宣传部部长(试用期转正)
2019.07--2019.11 衡南县江口镇党委委员、副书记、镇长人选
2019.11--2021.08 衡南县江口镇党委委员、副书记、镇长
2021.8—至今 衡南县江口镇党委委员、书记
江口镇党委副书记、镇长
主持政府全面工作。
2009年11月—2013年3月 任硫市镇妇联主席、统计员
2013年3月—2015年2月 任硫市镇民政办主任、妇联主席
2015年2月—2017年9月 任硫市镇党政办主任、妇联主席、纪委副书记
2017年9月—2021年4月 任硫市镇党委、工会主席
2021年4月—2021年8月 任硫市镇党委副书记
2021年8月至今 任江口镇党委副书记、镇长
党委副书记
协助书记抓基层党建工作,受书记委托处理镇党委有关事宜。负责镇政协、政法、禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、信访维稳、农业农村、乡村振兴、农机、农业开发、畜牧(含定点屠宰)、农村经营管理工作。分管经济发展办公室、农业综合服务中心。联系派出所、司法所、法庭。负责所管单位及行业全面从严治党、生态环境保护、安全生产、应急管理和信访维稳工作。
2023年10月至今 江口镇党委副书记
江口镇人大主席
负责镇人大全面工作,负责林业(油茶)、林长制、烟叶生产、应急管理、防汛抗旱、安全生产、消防、医疗保障和医保征缴、农电工作。分管社会治安综合治理和信访维稳工作。理和应急管理办公室。联系江口鸟洲管理所、江口供电所。负责所管单位及行业全面从严治党、生态环境保护、安全生产、应急管
1998.06--2002.01衡南县江口镇计生办主任
2002.01--2005.07衡南县江口镇副镇长、计生办主任
2005.07--2007.11衡南县江口镇副镇长
2007.11--2012.11衡南县江口镇副镇长(政府换届)
2012.11--2016.05衡南县江口镇副镇长(政府换届)
2016.05--2017.06衡南县江口镇党委委员、政协联络工作负责人(试用期一年)
2017.06--2021.06衡南县江口镇党委委员、政协联络工作负责人
2021.06—至今 衡南县江口镇人大主席
党委委员(正科实职)
负责统战、民族宗教、商务、招商引资、商会工作。联系江口商会。负责所管单位及行业全面从严治党、生态环境保护、安全生产、应急管理和信访维稳工作。
1995年12月至1999年12月在38262部队服役
1999年12月至2000年9月在家待业
2000年9月至2003年5月在湖南师范大学人民武装学院读书
2003年5月至2005年5月任衡南县云集镇武装干事
2005年5月至2014年12月任衡南县柞市镇党委员、武装部长
2014年12至2021年5月任衡南县泉湖镇党委委员、纪委书记
2021年5月至2023年8月任衡南县江口镇党委员、政协联络工作负责人
2023年8月至今任衡南县江口镇党委员(正科)
江口镇党委委员、副镇长
负责住房和城乡建设、人防建设、城镇管理、人民武装、国防动员、退役军人事务、国资监管和企业改革、税务、金融、银行、保险工作。协助负责财政工作。分管社会事业综合服务中心、退役军人服务站。联系财政所、税务分局、驻江口各金融机构。负责所管单位及行业全面从严治党、生态环境保护、安全生产、应急管理和信访维稳工作。
1996.02--2000.12衡南县茶市机械ㄏ干部
2000.12--2008.05衡南县江口镇团委书记(2005.09-2008.06中共湖南省委党校法律专业专科班学员)
2008.05--2008.12衡南县江ロ镇副镇长候选人
2008.12--2012.11衡南县江ロ镇副镇长
2012.11--2016.05衡南县江口镇副镇长(政府换届)
2016.05--2020.12衡南县江ロ镇党委委员
江口镇党委委员
负责交通运输、卫生健康、疫情防控、生态环境保护、水利、河长制、移民、发改物价工作。分管自然资源和生态环境办公室。联系江口医院、九龙分院、江口生态环保站。负责所管单位及行业全面从严治党、生态环境保护、安全生产、应急管理和信访维稳工作。
1997.09--1999.08湖南省司法学校经济法律专业中专班学生1999.08--2000.12待分配
2000.12--2013.03衡南县司法局江口法律服务所干部(2005业自考专科班毕业)
2013.03--2016.11衡南县江口镇安监站站长
2016.11--2019.07衡南县江口镇副镇长(三类人员)
2019.07—至今 衡南县江口镇党委委员
江口镇党委委员
负责宣传、文明创建、教育、民政、文化、广电、体育、旅游、行政审批与政务服务、12345热线办理、科技、工业和信息化、企业、通信、老干、科协、共青团、妇女儿童工作。分管社会事务办公室、政务服务中心。联系衡南三中、江口联合学校。负责所管单位及行业全面从严治党、生态环境保护、安全生产、应急管理和信访维稳工作。
2001.5--2012.12衡南县地方电力公司冠市供电所招聘员工
2006.6--2008.6兼任冠市镇芳冲村支部委员
2008.5—2012.5冠市镇芳冲村村主任
2012.12--2016.10衡南县冠市镇芳冲村党支部书记
2016.10--2019.10衡南县冠市镇人大副主席
2019.10--2021.3冠市镇副镇长
2021.3--至今 江口镇党委委员
江口镇纪委书记
负责纪检、监察、优化营商环境、干部作风督查考核工作。负责所管单位及行业全面从严治党、生态环境保护、安全生产、应急管理和信访维稳工作。
2002.12--2007.12 解放军68611部队64分队士兵、士官
2007.12--2008.01 复原回乡务农
2008.01--2013.10 衡南县人才交流服务中心代理人事关系(在乡创业)
2006.01--2008.10 解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业大专班学员
2013.10--2019.07 衡南县冠市镇政府人武专干(招考录用)
(2016.03-2018.06南华大学法学专业函授本科班学员)
2019.07--2019.11 衡南县冠市镇人大副主席人选
2019.11--2021.05 衡南县冠市镇党委委员
2021.5—至今 江口镇纪委书记
副镇长
负责基层党建、组织、人事、机关事务管理、档案、统计、地方志编纂工作。
2018.8-2019.9 衡阳市商务和粮食局工作人员(劳务派遣)
2019.9-2023.11 衡南县三塘镇人民政府一级科员
2023.11-2023.12 衡南县江口镇人民政府副镇长候选人
2023.12--至今 衡南县江口镇副镇长
江口镇人大副主席
负责综合行政执法、自然资源与规划、田长制、工会工作。协助负责镇人大工作。分管综合行政执法大队。负责所管单位及行业全面从严治党、生态环境保护、安全生产、应急管理和信访维稳工作。
1999.12-2001.12 71622部队服役
2002.12-2008.7 衡南县花桥镇国土所 国土员
2008.7-2.15.11 衡南县花桥镇国土所 副所长
2015.11-2020.6 衡南县花桥镇国土所 所长
2020.6-2021.5 衡南县花桥镇农业综合服务中心 主任
2021.5—至今 江口镇人民政府 人大副主席