栗江镇党委书记
主持全面工作。
履行全镇全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
倪太平,男,汉族,1979年11月生,湖南衡南人,大学本科学历,2005年10月加入中国共产党, 1998年7月参加工作,现任中共衡南县栗江镇党委书记。
1999年8月-2002年8月 衡南县政府办干部
2002年8月-2003年3月 衡南县政府办秘书组副组长
2003年3月-2003年12月 衡南县政府办督查室副主任
2003年12月-2006年3月 衡南县政府办行政组副组长
2006年3月-2010年12月 衡南县政府办行政组组长
2010年12月-2017年9月 衡南县机关事务管理中心主任、政府办行政组组长
2017年9月-2019年1月 衡南县岐山办事处党委副书记、副主任(主持行政事务工作)
2019年1月-2020年1月 衡南县岐山办事处主任、政协联络工作负责人
2020年1月-2022年7月 衡南县政府办任党组成员、副主任
2022年7月-2022年10月 衡南县县委办任党组成员、副主任
2022年10月- 衡南县栗江镇党委书记
栗江镇党委副书记、镇长
主持政府全面工作;负责财税审计工作;主抓“产业项目建设年”工作;
主管财政所。
履行政府全面从严治党责任、履行全镇安全生产、信访维稳责任。
邓爱国,男,汉族, 1976 年 6 月生,湖南衡南人, 本科学历, 1995年7月加入中国共产党,1993年12 月参加工作,现任衡南县栗江镇党委副书记、镇长。
1993.12--1996.07 衡阳市武警支队服役
1997.09--1999.07 湖南省人民武装学校中专班学员
1999.07--2005.05 衡南县栗江镇政府干部
2005.05--2006.05 衡南县泉湖镇党委委员、武装部长(试用期一年)
(2004.08--2006.12中央党校函授学院法律专业本科班学员)
2006.05--2011.04 衡南县泉湖镇党委委员、武装部长(党委换届)
2011.04--2015.03 衡南县泉湖镇党委委员(党委换届)、武装部长
2015.03--2016.05 衡南县泉湖镇党委委员、组织委员、武装部长、人防专干(兼)
2016.05--2017.09 衡南县泉湖镇党委委员(党委换届)、组织委员、武装部长、人防专干(兼)
2017.09--2020.03 衡南县硫市镇党委委员、副书记
2020.03--2021.03 衡南县硫市镇党委委员、政协联络工作负责人(统战委员)(试用期一年)
2021.03--2022.10 衡南县硫市镇党委委员(党委换届)、政协联络工作负责人(统战委员)
2022.10--2022.12 衡南县栗江镇党委副书记、镇长候选人
2022.12- 衡南县栗江镇党委副书记、镇长
栗江镇党委副书记
协助书记抓党建工作;负责政法、政协联络工作、信访维稳、禁毒、消防工作;
主管政务服务中心、消防站;分管社会治安综合治理和应急管理办;联系派出所、司法所、人民法庭;
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
贺金龙,男,中共党员,1988年10月生,籍贯衡南。
2009年7月—2009年12月 县法制办科员;
2009年12月—2019年7月 信访局文明办主任、办信股长、办公室主任;
(2015年5月—2017年4月 任廖田镇镇长助理);
2019年7月—2021年3月 县网格化中心副主任;
2021年3月—2022年11月 栗江镇党委委员、组织委员;
2022年11月— 栗江镇党委副书记
党委副书记(挂职)
负责驻村工作队工作;负责城乡治理标准化、人居环境整治工作;
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
男,汉族,1981年7月出生,中共党员
2000.9-2004.6 衡阳师范学院 数学与应用数学 学生
2004.7-2011.1 衡阳市第二中学 班主任、教师
2011.2-2012.7 鄯善县第二中学 教师(援疆)
2012.8-2016.8 衡阳市第二中学办公室副主任兼党委干事
2016.9-2019.8 衡阳市第二中学团委副书记
2019.9-2020.2 衡阳市第二中学督导室副主任
2020.2-2021.2 衡阳市特殊学校副校长
2022.3- 栗江镇党委副书记(挂职)
党委委员、人大主席
主持人大全面工作;
负责安全生产、应急管理工作;负责农技、农机、畜牧水产工作;负责林长制、森林防灭火工作;负责经管工作;负责改厕工作;负责农电工作;负责天然气管道广西支线栗江段项目协调工作;负责内务工作;
主管党政综合办、社会治安综合治理和应急管理办、经济发展办、农业综合服务中心;联系供电所;
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
贺文艺,男,1976年1月出生,本科学历,现任栗江镇党委委员、人大主席
1992.09—1995.08 长沙民政学校电算会计专业学生
1995.08—2000.04 衡南县冠市镇社会养老保险所工
(1998.08—2000.12中共中央党校函授学院法律专业本科班学员)
2000.04—2001.06 衡南县冠市镇团委书记
2001.06—2001.12 衡南县冠市镇团委书记、组织干事
2001.12—2003.06 衡南县冠市镇团委书记、社会养老保险所所长、组织干事
2003.06—2006.04 衡南县花桥镇组织委员、宣统委员
2006.04—2008.05 衡南县花桥镇党委委员(党委换届)
2008.05—2011.04 衡南县花桥镇党委委员、纪委书记
2011.04—2014.12 衡南县花桥镇党委委员、纪委书记(党委换届)
2014.12—2020.06 衡南县岐山办事处党委委员、副书记、纪委书记
2020.06—2020.07 衡南县栗江镇党委委员、提名为栗江镇人大主席候选人
2020.07— 衡南县栗江镇党委委员、栗江镇人大主席
党委委员、纪委书记
负责纪委、监察工作;
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
陈小峰,男,1986年2月生,籍贯衡南,中共党员
2011.12-2018.06 衡南县公安局硫市派出所民警
2018.06-2021.05 衡南县纪委监委驻县公安局纪检监察组科员
2021.05- 栗江镇党委委员、纪委书记
党委委员、宣传委员
负责意识形态、宣传、广播电视工作;负责田长制、国土、城建工作;负责农贸市场工作;
主管社会事业综合服务中心、执法大队;分管自然资源和生态环境办;
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
王少华,男,衡南人,1971年2月出生,中共党员,省委党校函授专科。
1990.12——1993.12 32413部队服役;
1994.12——1995.05 衡南县隆市镇财政所干部;
1995.05——2021.05 历任衡南县栗江镇财政所干部、监察室主任、党政办主任、文明办主任、副镇长职务;
2021.05—— 衡南县栗江镇党委委员、宣传委员
党委委员、统战委员
协助书记抓统战工作;负责交通运输、河长制、水利、移民工作;
主管交通安全管理站、渡船管理站;联系电灌站
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
王新明,本科文化,曾历任松江镇林业站工作人员、站长
1995.09——1998.04 衡南县泉湖林业站干部
1998.04——2007.04 衡南县泉湖林业站副站长
2007.04——2008.06 衡南县松江林业站副站长
2008.06——2016.11 衡南县松江林业站站长
2016.11——2021.05 栗江镇副镇长
2021.05——2023.10 栗江镇党委委员、武装部长、副镇长
2023.10至今 栗江镇党委委员、统战委员
党委委员、组织委员
负责组织、人事、老干、共青团、妇联、工会工作;主抓“基层组织建设年”、优化营商环境工作;
主管基层党建工作办公室、联合工会、镇团委、妇女联合会;分管政务服务中心;
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
李维,中共党员,邵阳市新邵县人
2017.10-2022.11 衡南县公安局近尾洲派出所民警
2022.11- 衡南县栗江镇党委委员、组织委员
党委委员、武装部长、副镇长
协助镇长管财税;分管武装工作;负责河长制、水利、移民工作;负责劳动保障、城乡医保社保征缴工作;负责卫生工作;
分管农业综合服务中心、社会事业综合服务中心;联系栗江中心卫生院;
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
2010.09-2014.06 海口经济学院交通运输(民航运输专业)本科班学生
2014.06-2016.12 在桂阳方正地质矿产化验有限公司上班
2016.12-2017.08 待业
2017.08-2019.06 衡南县柞市镇干部(招考)
2019.06-2021.08 衡南县柞市镇团委书记
2021.08-2023.10 衡南县栗江镇人大副主席
2023.10-2023.12 衡南县栗江镇党委委员、武装部长、副镇长候选人
2023.12-至今 衡南县栗江镇党委委员、武装部长、副镇长
栗江镇副镇长
负责乡村振兴工作;负责民政工作;负责企业、招商引资、电子商务、金融工作;
主管社会事务办、乡村振兴办(工作站)、湘商回归返乡创业指导服务站;联系农商行、邮政银行、电信公司、移动公司、联通公司;
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
赵蔓娜,女,1994年12月出生,汉族,湖南省邵东市人,2013年5月加入中国共产党,2018年8月参加工作,在职研究生学历。
2013.09-2017.06 湖南农业大学农林经济管理专业本科生
2017.06-2018.08 衡阳市人才交流服务中心代理人事关系
2018.08-2019.12 衡南县栗江镇人民政府干部(招考)
2019.12-2021.12 衡南县栗江镇人民政府团委书记
(2020.09-2023.06 南华大学公共管理专业在职研究生)
2021.12-2022.04 衡南县栗江镇人民政府团委书记、组织干事
2022.04-2022.10 衡南县栗江镇人民政府团委书记、组织干事、妇联主席
2022.10-2022.12 衡南县栗江镇人民政府副镇长候选人
2022.12- 衡南县栗江镇人民政府副镇长
副镇长
分管文化、旅游、金融工作;协管宣传、广播电视
2015.09-2019.06 湖南师范大学朝鲜语专业本科学生
2019.09-2022.06 湖南师范大学外国语言文学专业硕士研究生
2022.06-2022.08 待业
2022.08-2023.08 湖南省衡南县栗江镇试用期人员、檀市村村主任助理
2023.08-2023.10 湖南省衡南县栗江镇四级主任科员
2023.10-2023.12 湖南省衡南县栗江镇副镇长候选人
2023.12-至今 湖南省衡南县栗江镇副镇长
人大副主席
负责市场管理、食品安全工作;协助人大主席抓人大等工作;
主管食品安全站;联系市场监督管理所;
履行主、分管领域全面从严治党、安全生产、信访维稳责任。
陈小宝,男,汉族,1986年10月生,湖南衡南人,本科学历,行政管理专业,2004年12月参加工作,2006年12月加入中国共产党。
2004.12—2005.11 武警云南省总队西双版纳州支队服役
2005.11—2017.05 武警8730部队、8732部队服役
2017.05—2018.02 转业待安置
2018.02—2023.04 衡南县城市管理和综合执法局工作
(2018.09—2021.01 国家开放大学衡阳市分校行政管理本科班学习)
(2018.04—2022.08 派驻茅市镇齐天庙村、茅市村、九龙村第一书记)
(2021.04—2023.11 衡南县城市管理和综合执法局环境卫生所科技股长)
2023.04—2023.11 衡南县市场监督管理局工作
(2023.05—2024.01 派驻花桥镇蕉园村第一书记)
2023.11—2023.12 衡南县栗江镇人大副主席候选人
2023.12— 衡南县栗江镇人大副主席
二级主任科员
分管环保工作
1990.03-1993.03 在云南省绿春县坪河边防站服兵役
1993.03-1993.09 在家务农
1993.09-1995.09 在湖南省人武学校读书
1995.09-2015.01 在近尾洲镇任武装干事、武装部长、党委委员
2015.01-2019.09 任栗江镇纪委书记、党委委员
2019.09-2021.05 任近尾洲镇党委副书记
2021.05-2022.10 任栗江镇政协主任
2022.10 至今任二级主任科员
一级主任科员
协管政法、禁毒、信访维稳、消防工作;联系土谷塘航电枢纽工程建设协调工作
刘光敏,男,衡南人,1964年11月出生,中共党员,省委党校专科学历。
1987.02——2004.02 历任衡南县栗江镇计生办专干、副主任、主任;
2004.02——2005.07 衡南县栗江镇党委委员、计生办主任;
2005.07——2021.05 衡南县栗江镇党委委员、政法委员;
2021.05—— 一级主任科员